Person ? V. Lemaitre
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Membre du Comité de surveillance of STÉ D'EXPLOITATION DES PRODUITS BOTOT
- From 1917-01-01 to 1917-12-31, Membre du Comité de surveillance of STÉ D'EXPLOITATION DES PRODUITS BOTOT
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Membre du Comité de surveillance of STÉ D'EXPLOITATION DES PRODUITS BOTOT
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of STÉ D'EXPLOITATION DES PRODUITS BOTOT