Person
?
Delamotte
-
From 1923-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of LE MONDE Cie D'ASSURANCES A PRIMES FIXES SUR LA VIE HUMAINE
-
From 1923-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of LE MONDE Cie D'ASSURANCES A PRIMES FIXES CONTRE L'INCENDIE
-
From 1923-01-01 to 1927-12-31,
Censeur of BANQUE DE L'ALGERIE
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Président of LE MONDE Cie D'ASSURANCES A PRIMES FIXES CONTRE L'INCENDIE
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Président of LE MONDE Cie D'ASSURANCES A PRIMES FIXES SUR LA VIE HUMAINE
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ DES CHAUX, CIMENTS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION AU MAROC
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Président of LE MONDE Cie D'ASSURANCES A PRIMES FIXES SUR LA VIE HUMAINE
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Secrétaire of LE MONDE Cie D'ASSURANCES A PRIMES FIXES SUR LA VIE HUMAINE
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ DES CHAUX, CIMENTS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION AU MAROC