Person ? Louis Mathieu
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE E. C. GRAMMONT ET DE ALEXANDRE GRAMMONT
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SOCIETE DES VIGNOBLES DE ZAYANA
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS DEBRAY