Person
?
A. Bisset
-
From 1908-01-01 to 1908-12-31,
Président of Société anonyme de produits chimiques, Etablissements Malétra
-
From 1912-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur of Société anonyme de produits chimiques, Etablissements Malétra
-
From 1912-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of L'Oyonnithe (Société anonyme nouvelle)
-
From 1927-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of L'Oyonnithe (Société anonyme nouvelle)
-
From 1927-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of Société Industrielle de Produits Chimiques de Bozel-Lamotte
-
From 1927-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTES
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of Société Industrielle de Produits Chimiques de Bozel-Lamotte
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE DU CELLULOÏD PETITCOLLIN OYONNITHE (Anciennement Cie du Celluloïd)
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE DU CELLULOÏD PETITCOLLIN OYONNITHE (Anciennement Cie du Celluloïd)
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA COMPAGNIE DU CELLULOÏD PETITCOLLIN-OYONNITHE
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTES
-
From 1945-01-01 to 1948-12-31,
Vice-Président of CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE