Person ? F. Waespe
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ AGRICOLE DE SUZANNAH
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur Délégué of ETABLISSEMENTS SULITZER FRÈRES
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of COMPAGNIE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION D'EXTREME-ORIENT