Person ? H. Bousez
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of LA BROSSE (Etablissements P. Massé et Dehamme-Delettre, Thomas frères et A. Batardy réunis)
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of LE FLY-TOX
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of LA BROSSE ET J. DUPONT REUNIS
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of LE FLY-TOX
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Président of SOCIETE DU LOUVRE
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of DOCKS RÉMOIS (Comptoir Général d'Alimentation et d'Approvisionnement)
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Vice-Président of LA BROSSE ET J. DUPONT REUNIS
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of SOCIETE DU LOUVRE