Person ? J. Bienaimé
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIR ET DE GUERRE (Anciens Établissements Gévelot et Gaupillat)
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur Délégué of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIR ET DE GUERRE (Anciens Établissements Gévelot et Gaupillat)
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Président of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIR ET DE GUERRE (Anciens Établissements Gévelot et Gaupillat)
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Président directeur général of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIR ET DE GUERRE (Anciens Établissements Gévelot et Gaupillat)