Person ? Ch. Legrand
- From 1912-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ MINIERE ET MÉTALLURGIQUE DE VILLEMAGNE
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of COMPAGNIE NOUVELLE DES MINES DE VILLEMAGNE
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur Délégué of COMPAGNIE NOUVELLE DES MINES DE VILLEMAGNE