Person ? S. Nazet
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of STE DES BRASSERIES ET TAVERNES ZIMMER
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur Délégué of STE DES BRASSERIES ET TAVERNES ZIMMER
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président-Directeur of STE DES BRASSERIES ET TAVERNES ZIMMER
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Président directeur général of STE DES BRASSERIES ET TAVERNES ZIMMER