Person ? Anselme Lamoureux
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur Délégué of AUX VILLES DU CENTRE
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of AUX VILLES DU CENTRE
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président of AUX VILLES DU CENTRE
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of AUX VILLES DU CENTRE