Person ? P. Castres Saint-Martin
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of LA SÉQUANAISE FONCIERE ET IMMOBILIERE
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of LA SÉQUANAISE FONCIERE ET IMMOBILIERE
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of Cie DES CHEMINS DE FER DU SUD-OUEST
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur à Alger of LA SEQUANAISE-CAPITALISATION
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of LA SEQUANAISE-CAPITALISATION
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of LA SÉQUANAISE FONCIERE ET IMMOBILIERE