Person ? Henry Le Boeuf
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of CIE FRANÇAISE DE TRAMWAYS ET D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUES DE SHANGHAÏ
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE DE MATERIEL DE CHEMINS DE FER
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of Cie FRANÇAISE DE TRAMWAYS ET D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUES DE SHANGHAI
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of CRÉDIT FONCIER DE L'INDOCHINE
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of CIE FRANÇAISE DE TRAMWAYS ET D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUES DE SHANGHAÏ
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE