Person
?
Edouard de Laboulaye
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of Compagnie SAIGONNAISE DE NAVIGATION ET DE TRANSPORT
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of PLANTATIONS D'AN-LOC
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of La Bienhoa industrielle et forestière
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Vice-Président of Société indochinoise de commerce d'agriculture et de finance
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of THÉS DE L'INDOCHINE (Société des)
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of Anthracites du Tonkin
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Vice-Président of SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DES PLANTATIONS RÉUNIES DE MIMOT
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of La Bienhoa industrielle et forestière
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur of LES PLANTATIONS INDOCHINOISES DE THE
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE PLANTATIONS D'HEVÉAS
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)
-
From 1945-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur of BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE
-
From 1945-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of La Bienhoa industrielle et forestière
-
From 1945-01-01 to 1953-12-31,
Président of SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DES PLANTATIONS RÉUNIES DE MIMOT
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur Honoraire of SOCIÉTÉ DES CAOUTCHOUCS DE KOMPONG-THOM
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of LES PLANTATIONS INDOCHINOISES DE THE
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Président honoraire of SOCIÉTÉ DES CAOUTCHOUCS DE KOMPONG-THOM
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of CHANTIERS ET ATELIERS REUNIS D'INDOCHINE
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE