Person ? E. Mathieu
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of Cie DES CHEMINS DE FER DU SUD-OUEST
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DES FORCES HYDRO-ELECTRIQUES DU COMMINGES
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of CIE GENERALE DU DURALUMIN ET DU CUIVRE (CEGEDUR)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of Omnium Nord-Africain