Person ? R. Moutet
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DU BOULEVARD HAUSSMANN
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ MINIERE DU DJEBEL-FELTEN
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DU BOULEVARD HAUSSMANN