Person ? J. Bagage
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Directeur Général Honoraire of SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Directeur of SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE