Person ? J. Sulitzer
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur Directeur of ETABLISSEMENTS SULITZER FRÈRES
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur Délégué of ETABLISSEMENTS SULITZER FRÈRES
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Président of ETABLISSEMENTS SULITZER FRÈRES
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Président directeur général of ETABLISSEMENTS SULITZER FRÈRES