Person ? F. Baverey
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE DU CARBURATEUR ZENITH
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of Comptoir commercial de la Sarthe (Raison sociale J. Lebreton et Cie)
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of ETABLISSEMENTS LYONNAIS ROCHET-SCHNEIDER
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Président of SOCIETE DU CARBURATEUR ZENITH
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Président of ETABLISSEMENTS FERRAND ET RENAUD