Person ? Compagnie des Eaux et Electricité d’Indochine
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Vice-Président of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)