Person ? R. Monges
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)