Person ? J. Malezieux-Dehon
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of ENERGIE ELECTRIQUE DE LA HAUTE-GARONNE
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SUCRERIES ET RAFFINERIES DE L'INDOCHINE
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of Société Anonyme de CHALANDAGE ET REMORQUAGE DE L'INDOCHINE