Person ? René Lemaitre
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE AGRICOLE DU GABON
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE D'IMPORTATION DE BOIS EXOTIQUES
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Président of COMPAGNIE FORESTIÈRE DE L'INDÉNIE
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Président of SOCIETE DES PLANTATIONS D'ELIMA
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président of COMPAGNIE FORESTIÈRE DE L'INDÉNIE
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of SOCIETE AGRICOLE DU GABON
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of COMPAGNIE FORESTIÈRE DE L'INDÉNIE
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of SOCIETE D'IMPORTATION DE BOIS EXOTIQUES