Person ? E. Hauser
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS FORESTIERES AFRICAINES
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of Compagnie d'Exploitations Commerciales Africaines
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS FORESTIERES AFRICAINES