Person
?
Charles Louis Alexandre Furiet
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Président of La Bienhoa industrielle et forestière
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Président of La Bienhoa industrielle et forestière
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ CAPLAIN SAINT-ANDRÉ
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Président of Banque Commerciale Africaine
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE PLANTATIONS D'HEVÉAS
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Président of INDOCHINE FILMS ET CINEMAS
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur of FORETS ET SCIERIES DE BIENHOA
-
From 1948-01-01 to 1953-12-31,
Président of La Bienhoa industrielle et forestière
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Président d'honneur of Banque Commerciale Africaine
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of Société Immobilière et Financière Africaine
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Président honoraire of FORETS ET SCIERIES DE BIENHOA
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Président honoraire of INDOCHINE FILMS ET CINEMAS