Person
?
Emile Lassalle
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Commissaire of COMPAGNIE DES HAUTS-PLATEAUX INDOCHINOIS
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Suppléant of SOCIÉTÉ "L'OXHYDRIQUE FRANÇAISE"
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Commissaire of SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE PLANTATIONS D'HEVÉAS
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Commissaire of La Bienhoa industrielle et forestière
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Suppléant of COMPAGNIE NOSYBEENNE D'INDUSTRIES AGRICOLES
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Commissaire of COMPAGNIE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION D'EXTREME-ORIENT
-
From 1945-01-01 to 1945-12-31,
Suppléant of COMPAGNIE DES EAUX ET D'ÉLECTRICITE DE L'INDOCHINE
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of La Bienhoa industrielle et forestière
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ "L'OXHYDRIQUE FRANÇAISE"
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire of COMPAGNIE DES HAUTS-PLATEAUX INDOCHINOIS
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire of SOCIÉTÉ DES CAOUTCHOUCS DE KOMPONG-THOM
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire of COMPAGNIE NOSYBEENNE D'INDUSTRIES AGRICOLES
-
From 1948-01-01 to 1953-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE PLANTATIONS D'HEVÉAS
-
From 1948-01-01 to 1953-12-31,
Commissaire des comptes of COMPAGNIE DES EAUX ET D'ÉLECTRICITE DE L'INDOCHINE
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ DES CAOUTCHOUCS DE KOMPONG-THOM
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Commissaire des comptes of COMPAGNIE DES HAUTS-PLATEAUX INDOCHINOIS
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Suppléant of SOCIÉTÉ "L'OXHYDRIQUE FRANÇAISE"
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Commissaire des comptes of La Bienhoa industrielle et forestière