Person ? François Jullien de Pommerol
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur Délégué of OMNIUM IMMOBILIER TUNISIEN
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of COMPAGNIE DES MINES DE LA ROCHE-LA-MOLIERE ET FIRMINY
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of OMNIUM IMMOBILIER TUNISIEN
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of OMNIUM IMMOBILIER TUNISIEN
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of OMNIUM IMMOBILIER TUNISIEN