Person ? H. Gasser
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of LES CARBONIQUES LIQUIDES RÉUNIES
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Président of LES CARBONIQUES LIQUIDES RÉUNIES
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of LA CARBONIQUE FRANÇAISE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Président of LES CARBONIQUES LIQUIDES RÉUNIES