Person ? Henri Gaymard
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of LES CARBONIQUES LIQUIDES RÉUNIES
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of LES CARBONIQUES LIQUIDES RÉUNIES
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of LA CARBONIQUE FRANÇAISE
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of GRANDES BRASSERIES ET MALTEREES DE CHAMPIGNEULLES
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of PRODUITS CHIMIQUES DE CLAMECY