Person ? comte F. de Deservillers
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of Sorma Société générale alsacienne de tissage
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of Cie DES CHEMINS DE FER DU SUD-OUEST
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS DU CENTRE
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of SOCIETE PARISIENNE DES HOTELS DU CENTRE