Person ? G. Misson
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur Délégué of TETRA
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of SOCIETE ELECTRIQUE DU NORD-OUEST
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Président of TETRA
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of ETABLISSEMENTS NEYRPIC, ATELIERS NEYRET-BEYLIER ET PICCARD-PICTET
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Président directeur général of TETRA