Person
?
Edouard Caradec
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Commissaire des comptes of FORCE ET DISTRIBUTION
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire of SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of BANQUE DE L'UNION PARISIENNE
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of CRÉDIT ALGERIEN pour favoriser le développement agricole, commercial et industriel de l'Algérie
-
From 1945-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of ÉTABLISSETS CAREL, FOUCHÉ ET Cie
-
From 1945-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of L'UNION COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIETE NOUVELLE PATHE-CINEMA
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of PAPETERIES DU MARAIS ET DE SAINTE-MARIE
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIETE DE CARTONNAGE D'ECHANTILLONNAGE ET DE RELIURE D'AUBERVILLIERS (S.C.E.R.A.) (Anciennement Etablissements Nerson Aîné)
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of L'UNION COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE HUMAiNE
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of Cie DES PRODUITS CHIMIQUES ET RAFFINERIES DE BERRE
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of Etablissements Léon Dubois