Person ? J.-M. Veauvy
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of Le Nord, Compagnie d'assurances sur la vie et de prêts viagers
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of Le Nord, Compagnie d'assurances sur la vie et de prêts viagers
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of Cie D'ASSURANCES LE NORD (Anciennement Le Nord, Compagnie d'assurances contre l'incendie et contre le bris des glaces)
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of LE NORD (Capitalisation)