Person ? baron J. Buffin de Chosal
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of Société PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE DES CHEMINS DE FER ET DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE JEUMONT
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of CHEMINS DE FER DU CONGO SUPÉRIEUR AUX GRANDS LACS AFRICAINS
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of COMPAGNIE MINIERE DES GRANDS LACS AFRICAINS
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of THE CAIRO ELECTRIC RAILWAYS AND HELIOPOLIS OASES C°
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Commissaire of ACIÉRIES RÉUNIES DE BURBACH-EICH-DUDELANGE (ARBED)