Person ? A. Eybalin
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of CHEMINS DE FER SUR ROUTES D'ALGERIE
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Commissaire of COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANÇAISES F. TANON et Cie
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ MINIERE DU DJEBEL-FELTEN
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ MINIERE DU DJEBEL-FELTEN