Person ? A. Pottier
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of L'Union Foncière d'Egypte
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Membre du comité de Paris of L'Union Foncière d'Egypte
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, President du conseil de surveillance of CARRIÈRES ET SCIERIES DE BOURGOGNE (FÈVRE et Cie)
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Président du conseil de surveillance of CARRIÈRES ET SCIERIES DE BOURGOGNE (FÈVRE et Cie)
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS DEBRAY