Person
?
Sté Chérifienne de Participations (M. Gradis)
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIETE FRANÇAISE DES MINES D'ETAIN DE TEKKAH
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of Sté GENERALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CASABLANCA (SOBLANCA)
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur of BRASSERIES DE L'OUEST AFRICAIN
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of S.A. DES BRASSERIES DU CAMEROUN
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of Brasseries de la Côte d'Ivoire
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE COMMERCE AVEC LES COLONIES ET L'ÉTRANGER (Anciens Etablissements David Gradis et fils)
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of CULTURES DE DIAKANDAPE
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of SOCIETE DES BRASSERIES DU NORD MAROCAIN (BRANOMA)
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of SOCIETE FRANÇAISE DES MINES D'ETAIN DE TEKKAH
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of BRASSERIES DE L'OUEST AFRICAIN