Person ? C. Tanon
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ MINIERE DU DJEBEL-FELTEN
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Président directeur général of SOCIÉTÉ MINIERE DU DJEBEL-FELTEN
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANÇAISES F. TANON et Cie
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Vice-Président of COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANÇAISES F. TANON et Cie
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of L'ENTREPRISE FERROVIAIRE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ MINIERE DU DJEBEL-FELTEN