Person ? M. Teste
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Membre du Comité de surveillance of SOCIÉTÉ GAVEAU ET Cie
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Membre du conseil de surveillance of SOCIÉTÉ GAVEAU ET Cie
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Membre du Comité de surveillance of SOCIÉTÉ GAVEAU ET Cie