Person ? L. Scheidecher
- From 1893-01-01 to 1893-12-31, Administrateur of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1898-01-01 to 1898-12-31, Conseiller de surveillance of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1903-01-01 to 1903-12-31, Administrateur of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1903-01-01 to 1908-12-31, Commissaire des comptes of Société anonyme d'éclairage électrique du Secteur de la place Clichy
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Membre du conseil de surveillance of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1912-01-01 to 1917-12-31, Membre du Comité de surveillance of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1917-01-01 to 1917-12-31, Administrateur of Société FRANÇAISE DE BANQUE ET DE DEPOTS