Person ? Heeley
- From 1903-01-01 to 1908-12-31, Administrateur of Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et matériel d'Usines à Gaz
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION D'APPAREILS DE LEVAGE ET DE MATÉRIEL DE TRAVAUX PUBLICS (Anciens Etablissements Vve BERNIER et Cie)
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of ÉLECTRICITÉ ET GAZ DE ROME (Société anglo-romaine pour l'éclairage de Rome par le gaz et autres systèmes)
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur Délégué of SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION D'APPAREILS DE LEVAGE ET DE MATÉRIEL DE TRAVAUX PUBLICS (Anciens Etablissements Vve BERNIER et Cie)
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION D'APPAREILS DE LEVAGE ET DE MATÉRIEL DE TRAVAUX PUBLICS (Anciens Etablissements Vve BERNIER et Cie)