Person ? Vilgrain
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX FORGES ET ACIÉRIES DE POMPEY
- From 1923-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of CHEMIN DE FER DES ALPES BERNOISES BERNE-LŒTSCHBERG-SIMPLON
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE ANONYME D'ENTREPRISES FROMENT-CLAVIER
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT, DE TRANSPORT ET DE CRÉDIT