Person ? Ulric Durst
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION DE LA MAISON DURST-WILD FRÈRES
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Président of SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION DE LA MAISON DURST-WILD FRÈRES
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Président of SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION DE LA MAISON DURST-WILD FRÈRES