Person
?
G. Bouiïlat
-
From 1903-01-01 to 1908-12-31,
Administrateur of SOCIETE GENERALE pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France
-
From 1908-01-01 to 1908-12-31,
Vice-Président of SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUTCHENKO
-
From 1912-01-01 to 1912-12-31,
Administrateur of SOCIETE GENERALE pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France
-
From 1912-01-01 to 1912-12-31,
Administrateur of Société générale de l'Industrie Minière et Métallurgique en Russie (Omnium)
-
From 1912-01-01 to 1912-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ MINIERE ET INDUSTRIELLE DE ROUTCHENKO
-
From 1912-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ DES MINES DU BOU-THALEB
-
From 1917-01-01 to 1917-12-31,
Administrateur of SOCIETE GENERALE pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France
-
From 1917-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of SOCIETE DES MINES DE GARN-ALFAYA
-
From 1923-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur à Paris of Compagnie royale des Chemins de fer Portugais
-
From 1923-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur of SOCIETE GENERALE pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France
-
From 1927-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of SOCIETE GENERALE pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France
-
From 1927-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of Société Générale Alsacienne de Banque
-
From 1927-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE ROSARIO A PUERTO-BELGRANO
-
From 1927-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of Compagnie royale des Chemins de fer Portugais
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of SOCIETE GENERALE pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Président of Compagnie royale des Chemins de fer Portugais
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur à Lisbonne of Compagnie royale des Chemins de fer Portugais
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE ROSARIO A PUERTO-BELGRANO
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIETE GENERALE pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Président of SOCIETE DES MINES DE GARN-ALFAYA
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Président of SOCIÉTÉ DES MINES DU BOU-THALEB
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of Société Générale Alsacienne de Banque
-
From 1945-01-01 to 1945-12-31,
Président du comité de Paris of Compagnie royale des Chemins de fer Portugais