Person ? Lattes
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of Société minière et industrielle de l'étain du wolfram et de l'arsenic (E. W. A.)
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of ÉLECTRICITÉ ET GAZ DE ROME (Société anglo-romaine pour l'éclairage de Rome par le gaz et autres systèmes)