Person ? Gioannini
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SNIA VISCOSA (Soolétà Nazionale Industrla AppllcazionI Vîscosa)
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of ÉLECTRICITÉ ET GAZ DE ROME (Société anglo-romaine pour l'éclairage de Rome par le gaz et autres systèmes)