Person
?
E. Ginier
-
From 1927-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of SOCIETE ANONYME DES MINES DES BORMETTES
-
From 1927-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of EXPLOITATIONS MINIERES EN TUNISIE
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of MINES DU DJEBEL - MELALISS
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of SOCIETE DES MINES DU DJEBEL-DISS
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of MINES DU DJEBEL - MELALISS
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Président of EXPLOITATIONS MINIERES EN TUNISIE
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIETE DES MINES DU DJEBEL-DISS
-
From 1945-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of Sté DES MINES ET USINES DE CUIVRE DE CHANARAL (CHILI)
-
From 1945-01-01 to 1948-12-31,
Président directeur général of EXPLOITATIONS MINIERES EN TUNISIE
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur of Sté DES MINES ET USINES DE CUIVRE DE CHANARAL (CHILI)