Person ? René Tissier
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of La soie, société pour la fabrication des soies crues et teintes
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Vice-Président of La soie, société pour la fabrication des soies crues et teintes
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of SOCIETE D'IMPORTATION DE BOIS EXOTIQUES
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of La soie, société pour la fabrication des soies crues et teintes