Person ? René Koechlin
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Vice-Président of ENERGIE ELECTRIQUE DU RHIN (Usine de Kembs)
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président of CHAUX ET CiMENTS PORTLAND DU HAUT-RHIN
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président of ENERGIE ELECTRIQUE DU RHIN (Usine de Kembs)
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Président of CHAUX ET CiMENTS PORTLAND DU HAUT-RHIN
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Président of ENERGIE ELECTRIQUE DU RHIN (Usine de Kembs)