Person ? Jacques André (Square Chanton, Neuilly)
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ ANONYME DE FABRICATION D'APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISINE "FAUNUS"
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES "L'ASTER" (Anciennement l'Aster)
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES "L'ASTER" (Anciennement l'Aster)