Person ? Bacqueyrisse
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur de service of SOCIETE POUR L'INDUSTRIE DES TRANSPORTS (Anciennement Société des Transports en Commun de la Région Parisienne)
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of Cie DES CHEMINS DE FER DU SUD-OUEST
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur Délégué of Cie DES CHEMINS DE FER DU SUD-OUEST